Roland Gafner
residente a Moutier, da Beatenberg Mandati attuali: société coopérative Lait équitable, Société de laiterie de Moutier et environs société coopérative Persone correlate: Steve Monnard, Anne Chenevard, Berthe Darras e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Gafner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Gafner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Gafner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Gafner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Gafner
Persone con il nome Roland Gafner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni e federazioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Roland Gafner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Gafner
Numero di pubblicazione: 3506831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société de laiterie de Moutier et environs société coopérative, à Moutier, CHE-104.113.307, société coopérative (No. FOSC 167 du 30.08.2010, Publ. 5789954).
Modification des statuts:
02.03.2017.
Nouveau but:
La société a pour but: dans le cadre des prescriptions légales, tirer le meilleur parti possible du lait commercial produit dans le rayon de la société;
développer les connaissances professionnelles des membres en organisant des conférences et des cours;
un approvisionnement rationnel des consommateurs en lait et produits laitiers, ainsi que selon les possibilités en autres denrées alimentaires;
promotion de la qualité de la production laitière. Selon déclaration du 02.03.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Weber, Jakob, de Ochlenberg, à Belprahon, secrétaire, avec signature collective à deux;
Blaser, Jean-Bernard, de Langnau im Emmental, à Moutier, président, avec signature collective à deux;
Vogt, Maurice, de Grenchen, à Montagne-de-Moutier (Moutier), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Grossniklaus, Roger, de Beatenberg, à Eschert, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Carnal, Francis, de Petit-Val, à Moutier, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Vogt, Alain, de Grenchen, à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Gafner, Roland, de Beatenberg, à Moutier, membre de l'administration, sans droit de signature;
Kläy, Rudolf, de Sumiswald, à Perrefitte, membre de l'administration, sans droit de signature;
Neuenschwander, Yves, de Stocken-Höfen, à Belprahon, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1179757, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Syndicat d'élevage bovin de Moutier et environs société coopérative, à Moutier, CH-073.5.003.592-2, société coopérative (No. FOSC 168 du 31.08.2010, p. 5, Publ. 5791668).
Nouvelle raison sociale:
Syndicat d'élevage bovin de Moutier et environs société coopérative en liquidation. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 14.10.2013.
Adresse de liquidation:
c/o Roland Gafner, Sur Chaux 1, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baumann, Rodolphe, de Herbligen, à Moutier, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier;
Schluechter, Christian, de Schangnau, à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier;
Eidam, Christian, de Lenk, à Moutier, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Blaser, Jean-Bernard, de Langnau im Emmental, à Moutier, président et liquidateur, avec signature collective à deux;
Gafner, Roland, de Beatenberg, à Moutier, membre et secrétaire et liquidateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5337502, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Logex Systems GmbH, in Ins, CH-073.4.016.865-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 3, Publ. 3104342).
Statutenänderung:
02.02.2009.
Domizil neu:
Moosgasse 4, 3232 Ins.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Hardware- und Netzwerkbereich, den Handel mit Hardware, Software und Waren aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichte, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern ..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gafner, Roland, von Beatenberg, in Siselen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Treiten und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Gafner-Markup, Caroline, von Beatenberg und Bolligen, in Siselen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Treiten, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].