Claudia Furrer
residente a Feldbrunnen, da Lüterkofen-Ichertswil Mandati attuali: UBS Business Solutions AG, UBS Switzerland AG e di più Persone correlate: M. Loredana Dimitri Magnolo, Lucas D'Amelio, Sofia Dimitri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Furrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Furrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Furrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Furrer"
|
|
Claudia Furrer
residente a Nürensdorf, da Turbenthal Mandati attuali: Carlogna AG Persone correlate: Thomas Norbert Zehnder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Furrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Furrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Furrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Furrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudia Furrer
Persone con il nome Claudia Furrer lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Claudia Furrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Furrer
Numero di pubblicazione: HR02-1005975895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind, in Zürich, CHE-110.205.969, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Claudia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshardt-Hengartner, Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brotschi Aufdenblatten, Prof. Barbara Caterina, von Zermatt, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brotschi Aufdenblatten, Barbara];
Stoffel, Eva, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bloch, Dr.med. Sandra, von Oberengstringen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005095203, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Carlogna AG, in Nürensdorf, CHE-102.798.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, S.0, Publ. 3626987).
Statutenänderung:
26.01.2021.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Aadorf, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Furrer, Claudia, von Turbenthal, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3937259, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Furrer Transporte AG, in Cham, CHE-106.918.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, Publ. 371796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Pius, von Schongau, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Furrer, Claudia Maria, von Schongau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.