Matthias Freilinger
residente a Schlierbach, da Germania Mandati attuali: Weidmann Electrical Technology AG Persone correlate: C. Adrien Philippe Henry, Florentine Marianne Hilty-Vancura, Alexander Thomas Boeni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Freilinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Freilinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Freilinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Freilinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Freilinger
Persone con il nome Matthias Freilinger lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Privato con il nome Matthias Freilinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Freilinger
Numero di pubblicazione: HR02-1005387962, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Weidmann Electrical Technology AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.528.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caspani, Reto, von Poschiavo, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisher, Francis Steven, britischer Staatsangehöriger, in Brunnen (Ingenbohl), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krause, Christoph, von Männedorf, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freilinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005340031, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PFISTERER Switzerland AG, in Malters, CHE-101.498.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freilinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004489422, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PFISTERER SEFAG AG, in Malters, CHE-101.498.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484699).
Statutenänderung:
19.10.2018.
Firma neu:
PFISTERER Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PFISTERER Switzerland SA) (PFISTERER Switzerland Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferruzzi, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Schattdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freilinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach, mit Kollektivprokura zu zweien.