Sebastian Flückiger
residente a Bottmingen, da Auswil Mandati attuali: DeguVino GmbH Persone correlate: Markus Zyka, Urs Rufer, Daniel Werner Hasler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sebastian Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sebastian Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sebastian Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sebastian Flückiger"
|
|
Sebastian Flückiger
residente a Basel, da Rohrbachgraben Mandati attuali: Basellandschaftliche Kantonalbank Persone correlate: Adrian Regenass, Miriam Sterk, Anitha Sivakumar e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sebastian Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sebastian Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sebastian Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sebastian Flückiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sebastian Flückiger
Persone con il nome Sebastian Flückiger lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Sebastian Flückiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sebastian Flückiger
Numero di pubblicazione: HR02-1006128169, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
WLWS - Wolf Langewitz Web Services GmbH, in Basel, CHE-213.237.340, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langewitz, Wolf Axel, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flückiger, Sebastian, von Auswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005945228, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DelphianLogic AG, bisher in Basel, CHE-170.947.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005527092).
Statutenänderung:
08.01.2024.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Kleestrasse 7, 4153 Reinach BL.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sebastian, von Rohrbachgraben, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganguli, Saurabh, indischer Staatsangehöriger, in Pune (IN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Basu, Suman, indischer Staatsangehöriger, in Pune (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goyal, Vandit, indischer Staatsangehöriger, in Pune (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joshi, Rahul, indischer Staatsangehöriger, in Pune (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Savant, Sushant, indischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), mit Einzelunterschrift [bisher: in Pune (IN)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005926146, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Cyxone Switzerland AG, in Basel, CHE-381.332.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sebastian, von Rohrbachgraben, in Basel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfirter, Pauline-Sue, von Basel, in Basel, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.