Iris Flückiger
residente a Bern, da Huttwil Mandati attuali: DIFFRNT GmbH Persone correlate: Robert Philipp Kneubühler Akra, Jürg Ralph Wirz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iris Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iris Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iris Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iris Flückiger"
|
|
Iris Flückiger
residente a Aarau, da Auswil Mandati attuali: Lehrlingsstiftung suissetec aargau Gebäudetechnik-Genossenschaft, suissetec aargau Gebäudetechnik-Genossenschaft Persone correlate: Thomas Schmutz, Fabian Käufeler, Beat Dignoes e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iris Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iris Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iris Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iris Flückiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Iris Flückiger
Persone con il nome Iris Flückiger lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni e federazioni
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Iris Flückiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Iris Flückiger
Numero di pubblicazione: HR02-1005922092, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lehrlingsstiftung suissetec aargau Gebäudetechnik-Genossenschaft, in Aarau, CHE-101.922.813, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Renate, von Wikon, in Möriken-Wildegg, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Iris, von Auswil, in Aarau, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005914461, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
suissetec aargau Gebäudetechnik-Genossenschaft, in Aarau, CHE-108.111.543, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2023, Publ. 1005832086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Renate, von Wikon, in Möriken-Wildegg, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Iris, von Auswil, in Aarau, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005885146, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
wirk GmbH, bisher in Solothurn, CHE-115.883.881, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456642).
Statutenänderung:
03.11.2023.
Firma neu:
DIFFRNT GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Engeriedweg 3, 3012 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consultingdienstleistungen aller Art im Gastgewerbe, Hotellerie oder nahestehenden Industrien. Kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung direkt oder indirekt beteiligen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten, ferner Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Jürg, von Solothurn, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flückiger, Iris, von Huttwil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kneubühler Akra, Robert Philipp, von Willisau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hofer, Martin, von Wynau, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hutzli, Ivo, von Saanen, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Waber, Rafael, von Horrenbach-Buchen, in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00].