Christoph Flückiger
residente a Martigny, da Auswil Mandati attuali: Garage Central Fribourg SA en liquidation, Flückimmo SA Persone correlate: Frédérique Flückiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Flückiger"
|
|
Christoph Flückiger
residente a Zofingen, da Rohrbachgraben Mandati attuali: Flückiger Beteiligungen AG, Flückiger AG Persone correlate: Dario Flückiger, Tiziana Flückiger-Fregnan, Ivano Flückiger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Flückiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Flückiger
Persone con il nome Christoph Flückiger lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Christoph Flückiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Flückiger
Numero di pubblicazione: HR02-1005206511, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Studio Arte Flückiger AG, in Zürich, CHE-108.161.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750026).
Statutenänderung:
30.04.2021. 26.05.2021.
Firma neu:
Studio Arte AG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger-Weber, Beatrix, von Rohrbachgraben und Wettswil am Albis, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Christoph Markus, von Rohrbachgraben, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bickel, Brigitta, von Donneloye, in Horgen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1004908767, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Flückimmo SA, à Saxon, CHE-165.545.759, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2016, Publ. 2721847).
Modification des statuts:
29.05.2020.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Pré Borvey 8, 1920 Martigny.
Inscription ou modification de personne(s):
Flückiger, Christoph, de Auswil, à Zug, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Saxon].
Numero di pubblicazione: 4129041, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Flückiger Beteiligungen AG, in Zofingen, CHE-367.157.493, Berghaldenstrasse 23, 4800 Zofingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2018.
Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 9'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 09.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Flückiger, Christoph, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Tiziana, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Dario, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Ivano, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.