Lukas Felber
residente a Kriens, da Kriens Mandati attuali: Elektro Felber AG Persone correlate: Bruno Felber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Felber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Felber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Felber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Felber"
|
|
Lukas Felber
residente a Brugg, da Schötz Mandati attuali: Syntegon Packaging Systems AG Persone correlate: Patrick Eberwein, Marek Pesik, Cyrille Roland Füllemann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Felber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Felber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Felber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Felber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Felber
Persone con il nome Lukas Felber lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Fabbricazione di altre macchine
Altra attività edilizia
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Lukas Felber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Felber
Numero di pubblicazione: HR02-1005936705, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Syntegon Packaging Systems AG, in Beringen, CHE-108.702.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005812073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Lukas, von Schötz, in Brugg AG (Brugg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005507631, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Syntegon Pouch Systems AG, in Beringen, CHE-114.444.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Rudolf Max, von Altdorf (UR), in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Roger, von Lommis, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felber, Lukas, von Schötz, in Brugg AG (Brugg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004971687, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elektro Felber AG, in Kriens, CHE-107.923.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4085147).
Statutenänderung:
27.08.2020.
Zweck neu:
Ausführung und Projektierung von elektrischen Installationen und Schaltungen sowie Handel jeglicher Art mit elektrischen Apparaten und Beleuchtungskörpern;
Übernahme von Vertretungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Nutzung, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Treuhand AG (CHE-107.243.981), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Lukas, von Kriens, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Felber, Bruno, von Römerswil, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].