Bujamin Fazliji
residente a Brugg, da Döttingen Mandati attuali: ISOGIPS Group AG, Fare Swiss GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bujamin Fazliji", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bujamin Fazliji"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bujamin Fazliji", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bujamin Fazliji"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bujamin Fazliji
Persone con il nome Bujamin Fazliji lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Altra attività edilizia
Construzione del soprassuolo
Altra attività edilizia
Privato con il nome Bujamin Fazliji
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bujamin Fazliji
Numero di pubblicazione: HR02-1006055138, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Marmofix Schweiz GmbH, bisher in Mägenwil, CHE-182.158.116, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004536165).
Statutenänderung:
29.04.2024. 27.05.2024.
Firma neu:
Garmofix SUISSE GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Tellstrasse 1, 8570 Weinfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Vertrieb und Handel mit Baustoffen und Bauprodukten aller Art und der damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Import und Export von Produkten und Geräten aller Art, insbesondere aus dem Baubereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fazliji, Bujamin, von Döttingen, in Schinznach-Bad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolonja, Astrit, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005910656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
F. ISOGIPS AG, in Uster, CHE-163.464.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fazliji, Bujamin, von Döttingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolonja, Astrit, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005788067, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
F. ISOGIPS AG, bisher in Mägenwil, CHE-163.464.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2401751).
Statutenänderung:
14.12.2022.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o AKUNI GmbH, Zentralstrasse 35, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Bauleitung, Bauorganisation und Ausführung von Neubauten, Umbauten, Renovationen und Totalsanierungen im In- und Ausland und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazliji, Bujamin, von Döttingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf].