Hanspeter Faude
residente a Jona, da Leuggern Mandati attuali: PF-Cristall Holding SA, Faude Immobilien AG e di più Persone correlate: Martina Regine Faude, Martina Regine Faude, Edith Faude e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Faude", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Faude"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Faude", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Faude"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Faude
Persone con il nome Hanspeter Faude lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di gioiello e di prodotti simile
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di gioiello e di prodotti simile
Privato con il nome Hanspeter Faude
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Faude
Numero di pubblicazione: HR02-1005760350, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Faude & Huguenin AG, in Aarau, CHE-109.720.130, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005727468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faude, Hanspeter, von Leuggern, in Rapperswil-Jona, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005604604, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PF-Cristall Holding SA, bisher in Orselina, CHE-100.787.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2609937).
Statutenänderung:
03.11.2022.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
c/o Martina Faude, Spitzenwiesstrasse 63, 8645 Jona.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Con dichiarazione del 15.12.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faude, Hanspeter, von Leuggern, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürichhorn (Zürich), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Faude, Martina Regine, von Leuggern, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005385631, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
HF MetalArt Private Limited, bisher in Zug, CHE-112.515.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204984).
Statutenänderung:
12.01.2022.
Sitz neu:
Au (SG).
Domizil neu:
Widnauerstrasse 6, 9435 Heerbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen und Lizenzen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 17.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faude, Hanspeter, von Leuggern, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon ZH (Pfäffikon)];
Faude, Martina, von Leuggern, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. [Anpassung betr. Wohnort Faude, Martina aufgrund anderer Eintragungspraxis].