Mauro Fachin
residente a Zwingen, da Italia Mandati attuali: MRT-Sport AG, Fachin Car AG Persone correlate: Antonio Bello, Marcel André Joseph Godat, Monika Fachin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mauro Fachin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mauro Fachin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mauro Fachin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mauro Fachin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mauro Fachin
Persone con il nome Mauro Fachin lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Mauro Fachin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mauro Fachin
Numero di pubblicazione: HR02-1004602112, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MRT-Sport AG, in Zwingen, CHE-112.661.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatten, Markus, von Saas Fee, in Grellingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fachin, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Zwingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Godat, Marcel, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5988656, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein Rütihus, in Frenkendorf, CH-280.6.014.375-7, Liestalerstrasse 2, 4402 Frenkendorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.1960, 26.01.2004.
Zweck:
Betrieb eines Hauses, in dem Personen mit Suchtproblemen Aufnahme und Betreuung finden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, Rechnungsstellung für Pensionskosten, Beiträge von Bund, Kantonen und Gemeinden, Schenkungen, Legate und andere Zuwendungen sowie Erträge aus dem Vereinsvermögen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 3 - 7 Mitglieder und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Jansen, Barbara, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Kurt, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Dorothea, von Basel, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fachin, Mauro, von Romoos, in Rünenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Urs, von Basel, in Allschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Paul, von Wittinsburg, in Hölstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traber, Thomas, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5841138, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fachin Car AG, in Zwingen, CH-280.3.014.062-1, Laufenstrasse 21a, 4222 Zwingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Carrosserie- und Autowerkstatt mit Spenglerei und Autospritzwerk, Kauf und Verkauf sowie Reparaturen von Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an Unternehmen beteiligen oder Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck des Unternehmens zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, per Fax oder e-mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Godat, Marcel, von Les Bois und Münchenstein, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fachin, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Dittingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.