Janine Eigenmann
residente a Bettwiesen, da Sommeri Mandati attuali: Brandschutz Konzepte AG Persone correlate: Thomas Paul Ruppanner, Roger Eigenmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Janine Eigenmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Janine Eigenmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Janine Eigenmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Janine Eigenmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Janine Eigenmann
Persone con il nome Janine Eigenmann lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Janine Eigenmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Janine Eigenmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005459515, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gesellschaft weisse Schäferhunde, Schweiz GWS, in Zug, CHE-108.713.162, Verein (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622604).
Statutenänderung:
11.07.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Janine, von Homburg, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Combertaldi-Storz, Andrea Nicole, von Zofingen, in Murgenthal, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schleussner, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Teufenthal (AG), Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Astner, Claudia Isabella, von Bern, in Kestenholz, Aktuarin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Patricia, von Albula/Alvra, in Staufen, Kassierin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jörg, Hans Ulrich, von Affoltern im Emmental, in Rüdtligen-Alchenflüh, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Sarah, von Illnau-Effretikon, in Baden, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004889825, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Brandschutz Konzepte AG, in Rickenbach (TG), CHE-439.172.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486921).
Statutenänderung:
30.04.2020.
Sitz neu:
Bettwiesen.
Domizil neu:
Bilchen 7, 9553 Bettwiesen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Begleitung im Bereich des Brandschutzes bei Neu- und Umbauten sowie die Übernahme von Mandaten im Gemeindefeuerschutzwesen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Qualitätssicherung, Baubegleitung, Schulungen und Weiterbildungen im Brandschutz. Sie kann Anteile an anderen Unternehmen aller Art erwerben, Tochtergesellschaften und Filialen errichten, Vermögen für eigene und für Rechnung Dritter verwalten und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eyiz, Serdar, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Roger, von Homburg, in Bettwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Eigenmann, Janine, von Sommeri, in Bettwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruppanner, Thomas Paul, von Altstätten, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3835399, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gesellschaft weisse Schäferhunde, Schweiz GWS, in Zug, CHE-108.713.162, Verein (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7156850).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Janine, von Homburg, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Russikon];
Amacker-Wyssen, Nadja Maria, von Eischoll, in Leuk, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Combertaldi-Storz, Andrea Nicole, von Zofingen, in Murgenthal, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Armin Anton, von Kerns, in Triengen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.