René Eichenberger
residente a Pratteln, da Pratteln Mandati attuali: Verein Gastfamilien Basel 2008 Persone correlate: Christoph Patrick Buser, Raphael Wyniger, Tino Krattiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Eichenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Eichenberger"
|
|
René Eichenberger
residente a Liestal, da Fahrwangen Mandati attuali: E + F Automobile AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Eichenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Eichenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Eichenberger
Persone con il nome René Eichenberger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome René Eichenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Eichenberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005830892, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BrickMark Group AG, in Baar, CHE-329.579.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447679).
Statutenänderung:
21.08.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.01.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, René Pierre, von Birr, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rind, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005813959, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Grossalp Property Holding GmbH (Grossalp Property Holding Sàrl) (Grossalp Property Holding Sagl), in Chur, CHE-202.122.715, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.08.2023.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, dem Betrieb, der Instandhaltung und dem Unterhalt von Immobilien. Handel mit Immobilien und Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie Erbringung von Consulting- und Verwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eichenberger, René Pierre, von Birr, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005446453, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BrickMark Group AG, in Zug, CHE-329.579.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295488).
Statutenänderung:
20.01.2022.
Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rind, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eichenberger, René Pierre, von Birr, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.