Martin Eggli-Kaufmann
residente a Rüti b. Büren, da Rüti bei Büren Mandati attuali: Top Trading 1868 AG, MÜHLE + HANDELS AG RÜTI Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Eggli-Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Eggli-Kaufmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Eggli-Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Eggli-Kaufmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Eggli-Kaufmann
Persone con il nome Martin Eggli-Kaufmann lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Produzione di commestibili
Altro commercio con prodotti diversi
Produzione di commestibili
Privato con il nome Martin Eggli-Kaufmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Eggli-Kaufmann
Numero di pubblicazione: HR02-1004722344, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MÜHLE + HANDELS AG RÜTI, in Rüti bei Büren, CHE-109.557.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S.4, Publ. 5793426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggli, Daniel, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli-Kaufmann, Ursula, von Rüti bei Büren und Buus, in Rüti bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli-Kaufmann, Martin, von Rüti bei Büren, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5793426, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MÜHLE + HANDELS AG RÜTI, in Rüti bei Büren, CH-073.3.014.591-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2007, S. 2, Publ. 4162936).
Statutenänderung:
23.08.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Mühle, Produktion von und Handel mit Lebensmitteln sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG, in Ins, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli-Kaufmann, Martin, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Büren an der Aare];
Eggli-Kaufmann, Ursula, von Rüti bei Büren und Buus, in Rüti bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Büren an der Aare].
Numero di pubblicazione: 649852, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kollektivgetreidesammelstelle Mühle Rüti Eggli + Co., in Rüti bei Büren, Mühlegasse 11, 3295 Rüti bei Büren, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2002.
Zweck:
Kauf, Behandlung und Verarbeitung sowie Verkauf von Getreide und Ölsaaten.
Eingetragene Personen:
Eggli, Daniel, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli-Kaufmann, Martin, von Rüti bei Büren, in Büren an der Aare, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli-Kaufmann, Ursula, von Rüti bei Büren und Buus, in Büren an der Aare, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.