Christian Ebneter
residente a Engelburg, da Appenzell Mandati attuali: Ikarus Gewerbehaus AG, Ebneter Kaffeemaschinen AG Persone correlate: Werner Ebneter, Bruno Peterer, Werner Ebneter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ebneter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ebneter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ebneter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ebneter"
|
|
Christian Ebneter
residente a Wald, da Appenzell Mandati attuali: Steiner - Storen - Tore - Türen - Fenster AG Persone correlate: Cindy Ehrbar, Nico Hafner, Katja Hafner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ebneter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ebneter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ebneter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ebneter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Ebneter
Persone con il nome Christian Ebneter lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Commercio di beni di consumo
Altra attività edilizia
Servizi fiduciari
Commercio di beni di consumo
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christian Ebneter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Ebneter
Numero di pubblicazione: HR02-1005617318, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Steiner - Storen - Tore - Türen - Fenster AG, in Gossau (SG), CHE-105.784.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrbar, Edith, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrbar, Peter, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau];
Ebneter, Christian, von Appenzell, in Wald AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrbar, Cindy, von Urnäsch, in Schönengrund (Schwellbrunn), mit Kollektivprokura zu zweien. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: HR02-1004762775, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ebneter Kaffeemaschinen AG, in St. Gallen, CHE-109.510.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S.16, Publ. 4549600).
Statutenänderung:
13.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere Kaffeemaschinen und Zugehör für den Gastrobereich sowie das Erbringen der dazugehörenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Werner Ebneter, in St. Gallen, Warenlager, Mobilien, Computer, Werkzeuge und Geschäftsfahrzeuge sowie Debitoren abzüglich Kreditoren und Transitorische Passiven zum Preise von maximal CHF 596'600.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eurevio AG, in Herisau (CH-300.3.015.608-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Christian, von Appenzell, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ebneter, Werner, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: 1828687, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ikarus Gewerbehaus AG, in St. Gallen, CHE-100.805.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 14, Publ. 5021408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Christian, von Appenzell, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.