Werner Albert Durrer
residente a Kerns, da Kerns Mandati attuali: Magma Music GmbH, HD Oberflächen GmbH e di più Persone correlate: Hugo Josef Wallimann, Sandro Erwin Halter, Rudolf Niklaus Durrer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Albert Durrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Albert Durrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Albert Durrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Albert Durrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Albert Durrer
Persone con il nome Werner Albert Durrer lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Verniciatore
Servizi fiduciari
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Verniciatore
Servizi fiduciari
Privato con il nome Werner Albert Durrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Albert Durrer
Numero di pubblicazione: HR02-1006038961, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Halter Oberflächentechnik GmbH, in Sarnen, CHE-285.351.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369622).
Statutenänderung:
17.05.2024.
Firma neu:
Halter Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Flüelistrasse 20, 6064 Kerns.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Immobilienverwaltung und den Immobilienhandel sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Rudolf Niklaus, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Durrer, Werner Albert, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Sandro, von Giswil, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005369630, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Spritzwerk Durrer GmbH, in Kerns, CHE-496.665.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3954735).
Statutenänderung:
23.12.2021.
Firma neu:
HD Oberflächen GmbH.
Domizil neu:
Flüelistrasse 20, 6064 Kerns.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Spritz- und Malerarbeiten an Materialien und Gegenständen jeder Art, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Oberflächenbearbeitung und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich Erwerb, Erstellen, Verwalten und Veräussern von Grundeigentum. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Sandro, von Giswil, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Durrer, Rudolf Niklaus, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Durrer, Werner Albert, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005369622, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Halter Oberflächentechnik GmbH, in Sarnen, CHE-285.351.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004858039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Sandro, von Giswil, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Durrer, Rudolf Niklaus, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Durrer, Werner Albert, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.