Jorge Dos Santos
residente a Jussy, da Portogallo Mandati attuali: JDS SA Persone correlate: Maria de Fatima de Jesus Pereira Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jorge Dos Santos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jorge Dos Santos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jorge Dos Santos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jorge Dos Santos"
|
|
Jorge Dos Santos
residente a Cheseaux-sur-Lausanne, da Portogallo Mandati attuali: RealElec SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jorge Dos Santos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jorge Dos Santos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jorge Dos Santos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jorge Dos Santos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jorge Dos Santos
Persone con il nome Jorge Dos Santos lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Jorge Dos Santos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jorge Dos Santos
Numero di pubblicazione: HR02-1006097803, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Matrix Capital AG, in Freienbach, CHE-317.107.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Adrian, von Obfelden, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Jorge, Leandro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005498000, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H u C Network GmbH, in Worb, CHE-114.835.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S.4, Publ. 5827948).
Firma neu:
H u C Network GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos, Jorge António, portugiesischer Staatsangehöriger, in Heinsberg (DE), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Glauser, Patrick, von Neuchâtel, in Ortschwaben (Meikirch), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5827948, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H u C Network GmbH, in Worb, CH-036.4.044.584-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 3, Publ. 4996346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Michel, von Häutligen, in Goldiwil (Thun), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos, Jorge António, portugiesischer Staatsangehöriger, in Heinsberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofweber, Peter, von Oberried am Brienzersee, in Ostermundigen, mit Einzelunterschrift.