Zivko Djalovic
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Credence Services GmbH Persone correlate: Jiri Slavicek Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Zivko Djalovic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Zivko Djalovic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Zivko Djalovic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Zivko Djalovic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Zivko Djalovic
Persone con il nome Zivko Djalovic lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Zivko Djalovic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Zivko Djalovic
Numero di pubblicazione: HR02-1005379769, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Guardian Capital AG, in Zürich, CHE-114.987.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slavicek, Jiri, von Volketswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nitsios, Constantinos, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3509675, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credence Services GmbH, in Zürich, CHE-200.463.022, Gartenstrasse 10, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2017, 03.05.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Liegenschaftenpflege, Gästebetreuung, lokale und internationale Reiseorganisation und landesspezifische Sicherheits- und Rechtsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Slavicek, Jiri, von Volketswil, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Langenbach, Olivia Claudia, von Rüschlikon, in Altendorf, mit Einzelunterschrift;
Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2308447, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marlin Property Management AG, in Zürich, CHE-116.093.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828587).
Firma neu:
Marlin Property Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Marlin Property Management SA en liquidation) (Marlin Property Management Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Dominik, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Daniela C., von Rümikon, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Iryna, von Appenzell, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesli, Stefan, von Sirnach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.