Informazioni su Dominik Zaugg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dominik Zaugg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Zaugg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2308447, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marlin Property Management AG, in Zürich, CHE-116.093.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828587).
Firma neu:
Marlin Property Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Marlin Property Management SA en liquidation) (Marlin Property Management Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Dominik, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Daniela C., von Rümikon, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Iryna, von Appenzell, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesli, Stefan, von Sirnach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5862000, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marlin Property Management AG (Marlin Property Management SA) (Marlin Property Management Ltd), in Zürich, CH-020.3.035.751-4, Gartenstrasse 10, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das dauernde Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmungen aller Art, sowie die Finanzierung von in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, an welchen die Gesellschaft beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten, verwerten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zaugg, Dominik, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Daniela C., von Rümikon, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Iryna, von Appenzell, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-69), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4041054, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zaugg Emballeur Aktiengesellschaft, in Schlieren, CH-020.3.929.212-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 19, Publ. 3017430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hig Handels-, Industrie- und Gewerbe-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Dominik, von Urdorf und Trub, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon];
Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle.