Andreas Diete
residente a Wald, da Fällanden Mandati attuali: SWISS PAC AG, SWISS PAC Holding AG Persone correlate: Thomas Baumgartner, Thomas Freitag, Walter Vogel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Diete", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Diete"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Diete", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Diete"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Diete
Persone con il nome Andreas Diete lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Andreas Diete
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Diete
Numero di pubblicazione: 3769167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Comprinta AG, in Egg, CHE-115.035.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3681763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Reto, von Oberbüren, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Olivier, von Ramsen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diete, Andreas, von Fällanden, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lebrument, Hanspeter, von Waldstatt, in Wartau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3487689, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWISS PAC Holding AG, in Uster, CHE-174.077.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775587).
Statutenänderung:
12.04.2017.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diete, Andreas, von Fällanden, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Freitag, Thomas, von Glarus Süd, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Walter, von Niederhasli, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3487687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWISS PAC AG, in Uster, CHE-105.349.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2049153).
Statutenänderung:
12.04.2017.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Reto, von Oberbüren, in Galgenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diete, Andreas, von Fällanden, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freitag, Thomas, von Glarus Süd, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Walter, von Niederhasli, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Cham, in Seegräben, mit Kollektivprokura zu zweien.