Olivier Derivaz
residente a Monthey, da Vernayaz e Salvan Mandati attuali: Fondation "La Maison", Massongex, Fondation Terre des hommes - Valais e di più Persone correlate: Jean François Fernand Beth, Nathalie Noëlle Revaz, André Morand e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Derivaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Derivaz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Derivaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Derivaz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Olivier Derivaz
Persone con il nome Olivier Derivaz lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Olivier Derivaz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Olivier Derivaz
Numero di pubblicazione: HR02-1005806773, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Terre des hommes - Valais, à Massongex, CHE-103.514.336, fondation (No. FOSC 213 du 02.11.2021, Publ. 1005325423).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Armand, de Monthey, à Choëx (Monthey), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Derivaz, Olivier, de Salvan, à Monthey, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Revaz, Nathalie, de Nendaz, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1851479, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
WHITE SANDS SA en liquidation, à Port-Valais, CHE-109.045.015, société anonyme (No. FOSC 206 du 24.10.2014, Publ. 1786603).
Inscription ou modification de personne(s):
Derivaz, Olivier, de Salvan, à Monthey, membre de l'administration spéciale, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration spéciale];
Genilloud, Dominique, de Bulle, à Saint-Maurice, membre de l'administration spéciale, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration spéciale];
Gillabert, Denis, de Val-d'Illiez, à Monthey, membre de l'administration spéciale, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration spéciale].
Numero di pubblicazione: 1786603, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Rectification de l'inscription au registre journalier No 1'929 du 28.08.2013, publiée dans la FOSC No 168 du 02.09.2013, publ. No 1'055'071.WHITE SANDS SA en liquidation, à Port-Valais, CHE-109.045.015, société anonyme (No. FOSC 168 du 02.09.2013, Publ. 1055071).
Inscription ou modification de personne(s):
Derivaz, Olivier, de Salvan, à Monthey, membre de l'administration spéciale [données personnelles non spécifiées précédemment].