Michael Däppen
residente a Thalwil, da Burgistein Mandati attuali: AST Asset Security Trust AG Persone correlate: Martin Raab, Marion Storch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Däppen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Däppen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Däppen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Däppen"
|
|
Michael Däppen
residente a Bern, da Riggisberg Mandati attuali: der Massör Remisz & Däppen KLG Persone correlate: Emily Mariola Remisz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Däppen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Däppen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Däppen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Däppen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Däppen
Persone con il nome Michael Däppen lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Gestione fondi
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Michael Däppen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Däppen
Numero di pubblicazione: HR02-1005164595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AST Asset Security Trust AG, in Zürich, CHE-115.015.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004948956).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Däppen, Michael, von Burgistein, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: 3401445, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AST Asset Security Trust AG, in Zürich, CHE-115.015.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407077).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Däppen, Michael, von Burgistein, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3067901, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Fund Platform AG, in Zürich, CHE-116.048.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2616045).
Statutenänderung:
07.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb in- und ausländischer kollektiver Kapitalanlagen sowie eine zentrale Plattform für das Inkasso von Bestandespflegekommissionen zu betreiben. Letztgenanntes insbesondere für in der Schweiz tätige unabhängige Vermögensverwalter sowie weitere qualifizierte Anleger, welche Bestände von kollektiven Kapitalanlagen halten. Daneben erbringt die Gesellschaft weitere Dienstleistungen in den Bereichen der Finanz-, Vermögens- und Unternehmensberatung sowie den Vertrieb von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten aller Art. Im Weiteren betreibt die Gesellschaft eine interaktive Werbeplattform für Finanzdienstleister, insbesondere Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien im In- und Ausland erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen und andere Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däppen, Michael, von Burgistein, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüllau, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piccinni, Antonella, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bülow, Ladina Daphne, von St. Margrethen, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Christian Alois, von Römerswil, in Römerswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.