Franco Costanzo
residente a Füllinsdorf, da Italia Mandati attuali: VGFC Sports GmbH in Liq. Persone correlate: Raffaello Tondolo Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Costanzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Costanzo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Costanzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Costanzo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franco Costanzo
Persone con il nome Franco Costanzo lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di attrezzature sportive
Fabbricazione di attrezzature sportive
Privato con il nome Franco Costanzo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franco Costanzo
Numero di pubblicazione: HR02-1005946448, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VGFC Sports GmbH, in Basel, CHE-375.987.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618949).
Firma neu:
VGFC Sports GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellegrini, Carla, italienische Staatsangehörige, in Füllinsdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Costanzo, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Tondolo, Raffaello, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004618949, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VGFC Sports GmbH, in Basel, CHE-375.987.918, c/o Alltax AG Treuhandgesellschaft, Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.04.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Sportartikeln sowie Beratung im Sportbereich insbesondere die Vermittlung und Betreuung von Sportlern, sowie die Organisation von Veranstaltungen und Schulungen im Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.04.2019 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Costanzo, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pellegrini, Carla, italienische Staatsangehörige, in Füllinsdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4030354, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CESTINO Import GmbH, in Höri, CH-020.4.025.914-2, Betrieb einer Import- und Handelsgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 14.07.2003, S. 20, Publ. 1079816).
Firma neu:
CESTINO Import GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonucci, Claudio, von Bülach, in unbekannt, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Costanzo, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Hochfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].