Danielle Cesarov-Zaugg
residente a Bern, da Lützelflüh Mandati attuali: Inter-Translations SA Persone correlate: Jürg Weber, Nikola Cesarov, Filip Cesarov e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danielle Cesarov-Zaugg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danielle Cesarov-Zaugg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danielle Cesarov-Zaugg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danielle Cesarov-Zaugg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Danielle Cesarov-Zaugg
Persone con il nome Danielle Cesarov-Zaugg lavorano in questi rami economici
Servizi traduzioni
Servizi traduzioni
Privato con il nome Danielle Cesarov-Zaugg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Danielle Cesarov-Zaugg
Numero di pubblicazione: HR02-1005586264, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CEMETAL SA, in Bern, CHE-104.174.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348370).
Statutenänderung:
03.10.2022.
Firma neu:
CEMETAL SA in Liquidation.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 03.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.10.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Verwaltungs AG Bern (CHE-107.814.702), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesarov, Veselin, von Lützelflüh, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Cesarov-Zaugg, Danielle, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005579112, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Inter-Translations SA, in Bern, CHE-107.810.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, S.0, Publ. 1951177).
Statutenänderung:
03.10.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bietet Sprachdienstleistungen und weitere damit verbundene Leistungen an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 03.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Verwaltungs AG Bern (CHE-107.814.702), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesarov-Zaugg, Danielle, von Lützelflüh, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Cesarov, Filip, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Cesarov, Nikola, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Inter-Translations SA, in Bern, Übersetzung jeglicher Vorlagen in beliebige Sprachen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2001, S. 53).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Pierre Rudolf Dr., von Lützelflüh, in Saanen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesarov-Zaugg, Danielle, von Lützelflüh, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].