Fabrice Paul Cerf
residente a Courtemaîche, da Saulcy Mandati attuali: Fabrice Cerf Sàrl, Coopérative Malticulture e di più Persone correlate: Valentin Bernard Philippe Theubet, Guillaume Balz, Pauline Guenièvre Godat e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabrice Paul Cerf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabrice Paul Cerf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabrice Paul Cerf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabrice Paul Cerf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabrice Paul Cerf
Persone con il nome Fabrice Paul Cerf lavorano in questi rami economici
Servizi agricoltura
Produzione di commestibili
Associazioni e federazioni
Servizi agricoltura
Produzione di commestibili
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Fabrice Paul Cerf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabrice Paul Cerf
Numero di pubblicazione: HR02-1004874010, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
ETA Widmer & Cerf Sàrl, à Basse-Allaine, CHE-448.918.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 20.03.2012, p.0, Publ. 6602148).
Modification des statuts:
09.04.2020.
Nouvelle raison sociale:
Fabrice Cerf Sàrl.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Widmer, Philipp, de Heimiswil, à Ocourt (Clos du Doubs), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4442011, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Coopérative Malticulture, à Delémont, CHE-326.667.331, Route de Moutier 62, 2800 Delémont, société coopérative (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.06.2018.
But:
Production de malts de qualité issus de céréales de la région pour les brasseries et autres transformateurs de la région;
promotion de la production l'orge brassicole, ainsi que d'autres matières premières brassicoles, dans la région;
encouragement de la collaboration entre les différents acteurs de la filière du malt;
coordination de la culture de céréales brassicoles et accompagnement des membres producteurs dans les aspects techniques;
amélioration de la qualité du malt par valorisation des retours d'expérience des brasseurs;
recherche d'un système de production du malt et d'une filière brassicole respectueux de l'environnement (cf. statuts pour but complet).
Parts sociales:
CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courrier électronique.
Personne(s) inscrite(s):
Godat, Pauline Guenièvre, de Les Bois, à Le Bémont JU, présidente de l'administration, avec signature collective à deux;
Gyger, Gaëtan, de Eriz, à Souboz (Petit-Val), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Balz, Guillaume, de Langnau im Emmental, à Biel/Bienne, membre de l'administration, sans droit de signature;
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), membre de l'administration, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), membre de l'administration, sans droit de signature;
Hoffmeyer, Elena Nicole Luna, de Haute-Sorne, à St-Brais (Saint-Brais), membre de l'administration, sans droit de signature;
Theubet, Valentin Bernard Philippe, de Fahy, à Fahy, membre de l'administration, sans droit de signature;
Fiduciaire Juravenir SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 7060442, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, société coopérative (No. FOSC 99 du 23.05.2006, p. 6, Publ. 3387436).
Modification des statuts:
15.12.2008, 18.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens. Selon déclaration du 25.11.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Pascal, de Alle, à Alle, membre, sans droit de signature;
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux;
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Kottelat, Gervais André Joseph, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Berberat, Julien, de Lajoux JU, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), membre, sans droit de signature;
Riat, Damien Michel Marcel, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature;
Scheurer, Sébastien, de Develier, à Develier, membre, sans droit de signature;
Magula, Julien François Clément, de Basse-Allaine, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), gérant et secrétaire, avec signature collective à deux.