Luca Castelli
residente a Arbedo, da Blenio Mandati attuali: Luca Castelli SA Persone correlate: Cristina Germana Susanna Guggia, Alessandro Castelli, Antonella Castelli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Castelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Castelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Castelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Castelli"
|
|
Luca Castelli
residente a Cadenazzo, da Prato (Leventina) Mandati attuali: EREDI NICOLI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Persone correlate: Luigi Daniele Stornetta, Giuliana Battistina Nicoli-Pifferini Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Castelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Castelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Castelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Castelli"
|
|
Luca Castelli
residente a Biasca, da Onsernone Mandati attuali: Area di sosta Sassi Grossi SA Persone correlate: Rosolino Angelo Francesco Bellotti, Emilio Cristina, Franco Romerio-Giudici Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Castelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Castelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Castelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Castelli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luca Castelli
Persone con il nome Luca Castelli lavorano in questi rami economici
Coltivazione di bosco
Construzione del soprassuolo
Coltivazione di bosco
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Luca Castelli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luca Castelli
Numero di pubblicazione: HR02-1005611224, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Area di servizio Sassi Grossi SA, in Personico, CHE-171.598.741, società anonima (Nr. FUSC 142 del 26.07.2021, Pubbl. 1005257935).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Thoma, Tiziana, da Kaltbrunn, in Prosito (Riviera), segretaria (extra CdA), con procura collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Castelli, Luca, da Onsernone, in Biasca, segretario (extra CdA), con procura collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1004510356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fidelity Equity Partners AG, in Bubikon, CHE-107.824.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381825).
Statutenänderung:
22.11.2018.
Firma neu:
ScanPark Holding AG.
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 4, 8608 Bubikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und den Besitz von Beteiligungen und Liegenschaften, die Beratung und aktive Unterstützung von Unternehmensleitungen in allen Managementbereichen sowie die Übernahme von Administrations- und Treuhandaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castelli, Luca, von Unteriberg, in Killwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rolf, von Langnau im Emmental, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3381825, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Funtana Immobilien AG, in Bubikon, CHE-107.824.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998007).
Statutenänderung:
09.02.2017.
Firma neu:
Fidelity Equity Partners AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Vertrieb von Gesellschaftsanteilen von in- und ausländischen Kapital- und Personengesellschaften sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
50'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rolf, von Langnau im Emmental, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castelli, Luca, von Unteriberg, in Killwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.