Christophe Carron
residente a Susten, da Fully Mandati attuali: PRA Ingénieurs conseils SA Persone correlate: Christian Dumoulin, Sébastien Menoud, Pierre Epars e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Carron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Carron"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Carron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Carron"
|
|
Christophe Carron
residente a Fully, da Fully Mandati attuali: Isalex Sàrl en liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Carron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Carron"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Carron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Carron"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christophe Carron
Persone con il nome Christophe Carron lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Christophe Carron
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Carron
Numero di pubblicazione: HR02-1006106706, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PRA Ingénieurs conseils SA, à Sion, CHE-101.447.338, société anonyme (No. FOSC 3 du 05.01.2023, Publ. 1005644900).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michel, Pierre, de Grindelwald, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Christophe, de Fully, à Leuk, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Dumoulin, Christian, de Savièse, à Sion, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pitteloud, Laurent, de Vex, à Vex, administrateur, vice-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: président et vice-directeur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005644900, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PRA Ingénieurs conseils SA, à Sion, CHE-101.447.338, société anonyme (No. FOSC 137 du 18.07.2019, Publ. 1004679330).
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Christophe, de Fully, à Visp, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Menoud, Sébastien, de Sâles, à Vex, administrateur, directeur, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux];
Michel, Pierre, de Grindelwald, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et directeur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 3397063, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Isalex Sàrl, précédemment à Lutry, CHE-102.116.217, société à responsabilité limitée (No. FOSC 101 du 28.05.2009, p. 16, Publ. 5040326).
Statuts originaires:
10.03.1993.
Modification des statuts:
28.02.2017.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
c/o FIMOB Bureau Fiduciaire et Immobilier S.A., Route de Clouchèvre 22, Case postale 77, 1934 Le Châble VS.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Winkler, Elisabeth, de Fischingen, à Lutry, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Christophe, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.