Bruno Carcer
residente a Aarau, da Aarau Mandati attuali: netzwerk.ch AG, Modulpark AG e di più Persone correlate: Markus Müller, Markus Müller, Markus Müller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Carcer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Carcer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Carcer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Carcer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Carcer
Persone con il nome Bruno Carcer lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Bruno Carcer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Carcer
Numero di pubblicazione: 6946546, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
netzwerk.ch AG, in Zürich, CH-020.3.030.194-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 33, Publ. 5462794).
Domizil neu:
c/o Infofactory AG, Josefstrasse 59, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borter, Kilian, von Ried-Brig, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riner, Herbert, von Zeihen, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Michael, von St. Moritz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Kaisten, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6923816, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Modulpark AG, in Brugg, CH-400.4.016.836-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 2, Publ. 5985196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Erich, von Frick, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antalfy, Markus Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MineralPor AG (MineralPor SA) (MineralPor Ltd), in W o h l e n A G , c/o Hans Rüegg, Bremgarterstrasse 55a, 5610 Wohlen AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2001, 9.02.2001.
Zweck:
Herstellung von Leichtprodukten aus mineralischen Ausgangsmaterialien sowie Entwicklung, Lizenzierung und Bau von Anlagen zum Schäumen solcher Materialien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rüegg, Hans, von St. Gallenkappel, in Wohlen AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.