Fauzia Candrian
residente a Ersigen, da Sagogn Mandati attuali: Swisscom IT Services Finance Custom Solutions AG, Candrian Consulting GmbH Persone correlate: Peter Christian Müller, Lukas Bigler, Patrick Dudli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fauzia Candrian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fauzia Candrian"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fauzia Candrian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fauzia Candrian"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fauzia Candrian
Persone con il nome Fauzia Candrian lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Fauzia Candrian
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fauzia Candrian
Numero di pubblicazione: HR02-1005311429, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swisscom IT Services Finance Custom Solutions AG, in Olten, CHE-108.587.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savanayana, Maria Rosa, von St. Gallen-Tablat, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Fauzia, von Sagogn, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004912382, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Desi Food GmbH, in Ersigen, CHE-458.447.863, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2080837).
Statutenänderung:
10.06.2020.
Firma neu:
Candrian Consulting GmbH.
Domizil neu:
Osterstall 11, 3423 Ersigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in der Informationstechnologie. Weiter bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegsegger, Beat, von Röthenbach im Emmental, in Nennigkofen (Lüsslingen-Nennigkofen), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Beer, Christoph, von Trub, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Fauzia, von Sagogn, in Ersigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2973529, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Candrian Consulting, in Bern, CHE-143.501.699, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1418797).
Sitz neu:
Ersigen.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 3423 Ersigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Fauzia, von Sagogn, in Ersigen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].