Arijana Candan-Cevra
residente a Moosseedorf, da Niederlande e Zollikofen Mandati attuali: Shiny Effect GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arijana Candan-Cevra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arijana Candan-Cevra"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arijana Candan-Cevra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arijana Candan-Cevra"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Arijana Candan-Cevra
Persone con il nome Arijana Candan-Cevra lavorano in questi rami economici
Pulizia di edifici
Pulizia di edifici
Privato con il nome Arijana Candan-Cevra
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Arijana Candan-Cevra
Numero di pubblicazione: 6469458, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Candan Liegenschaftsverwaltung GmbH, in Moosseedorf, CH-053.4.016.762-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S. 4, Publ. 4956682).
Statutenänderung:
14.12.2011.
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
Bernstrasse 163, 3052 Zollikofen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candan-Cevra, Arijana, niederländische Staatsangehörige, in Moosseedorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candan, Bayram, türkischer Staatsangehöriger, in Moosseedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mensur, Palo, mazedonischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4956682, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Candan Liegenschaftsverwaltung GmbH, in Moosseedorf, CH-053.4.016.762-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2006, S. 2, Publ. 3363586).
Statutenänderung:
19.01.2009.
Domizil neu:
Aeschweg 32, 3302 Moosseedorf.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Liegenschaften sowie das Erbringen der Dienstleistungen der Raumpflege, Unterhaltsarbeiten und Hauswartsdiensten bei Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cevra, Admir, Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candan-Cevra, Arijana, niederländische Staatsangehörige, in Moosseedorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: in Münchenbuchsee und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Candan, Bayram, türkischer Staatsangehöriger, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Bern].
Numero di pubblicazione: 2715100, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Candan Liegenschaftsverwaltung GmbH, in Münchenbuchsee, CH-053.4.016.762-4, Verwaltung von Liegenschaften sowie Erbringen der Dienstleistungen der Raumpflege, Unterhaltsarbeiten und Hauswartsdiensten bei Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 3, Publ. 2223776).
Statutenänderung:
14.02.2005.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candan-Cevra, Arijana, niederländische Staatsangehörige, in Münchenbuchsee, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Bern, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Cevra, Admir, Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.