Heinz Caflisch
residente a Chur, da Chur e Trin Mandati attuali: Dadadum GmbH, Landolt Caflisch KlG e di più Persone correlate: Emanuela Ferrari, Patrick Curdin Gartmann, Nicole Andrea Landolt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Caflisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Caflisch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Caflisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Caflisch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinz Caflisch
Persone con il nome Heinz Caflisch lavorano in questi rami economici
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Esercizio delle aziende gastronomiche
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Esercizio delle aziende gastronomiche
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Heinz Caflisch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Caflisch
Numero di pubblicazione: HR02-1005070366, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Dadadum Sàrl, bisher in Lausanne, CHE-113.923.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 100475869).
Statutenänderung:
18.12.2020.
Firma neu:
Dadadum GmbH.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Tittwiesenstrasse 21, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Designs, namentlich von der Skizzierung bis zur Erstellung der Produkte sowie deren Verkauf und Vertrieb. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern, sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Zudem kann sie ihren Mitgliedern oder Dritten Darlehen oder Bürgschaften gewähren, Bürge für von Gesellschaftern oder Dritten gezeichneten Darlehen sein, diese Darlehen durch Übertragung oder Verpfändung von Schuldbriefen oder durch jede andere finanzielle Verpflichtung garantieren. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caflisch, Heinz, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ferrari, Emanuela, von St. Niklaus, in Chur, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gartmann, Patrick, von Chur, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004774731, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Landolt Caflisch KlG, in Chur, CHE-418.387.522, Tittwiesenstrasse 21, 7000 Chur, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
28.11.2019.
Zweck:
Betrieb einer Gastro- / Eventbewirtschaftung.
Eingetragene Personen:
Landolt, Nicole Andrea, von Glarus Nord, in Chur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Caflisch, Heinz, von Chur, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2553311, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
OKRO GmbH, in Chur, CHE-472.028.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1238429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada, Remo, von Sagogn, in Sagogn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caflisch, Heinz, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].