Severino Caffi
residente a Osogna, da Italia Mandati attuali: LGV Impresa Costruzioni SA, Bellinzona, Zweigniederlassung Wangen-Brüttisellen Persone correlate: Roberto Umberg, Guido Elvezio Biaggio, François Marie Victor Prêtre e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Severino Caffi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Severino Caffi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Severino Caffi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Severino Caffi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Severino Caffi
Persone con il nome Severino Caffi lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Severino Caffi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Severino Caffi
Numero di pubblicazione: 4592848, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
LGV Bauunternehmung AG, in Disentis/Mustér, CH-350.9.000.123-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 11, Publ. 4005188).
mit Hauptsitz in:
Bellinzona.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.915.924-6.
Statuten Hauptsitz:
[Statuten Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Gründungsstatuten: 10.01.1962].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Handelsregistereintragung Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Datum der Eintragung: 05.02.1962].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personen- und Unterschriftenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonaglia, Benedetto, von Lugano, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storni, Remo, von San Vittore, in San Vittore, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lodigiani, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caffi, Severino, italienischer Staatsangehöriger, in Osogna, mit Kollektivprokura zu zweien;
Umberg, Roberto, von Uster und Schwyz, in Bellinzona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Columberg, Dr. Dumeni, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biaggio, Guido, von Giubiasco, in Giubiasco, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2964784, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LGV Impresa Costruzioni SA, Bellinzona, Zweigniederlassung Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.9.002.279-8, Ruchstuckstrasse 12, 8306 Brüttisellen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
LGV Impresa Costruzioni SA.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Bellinzona.
Statuten Hauptsitz:
21.06.2005.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Handelsregisteramt Bellinzona.
Zweck Hauptsitz:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten jeder Art, Hochbau-, Tiefbau- und Ingenieurarbeiten sowie den Bau von Wasserkraft- und Rohrleitungsanlagen und die Ausführung von Eisenbetonarbeiten, auf eigene Rechnung oder in Gemeinschaft mit anderen Unternehmungen. Sie übernimmt auch Bauvorhaben als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, deren Zweck demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder mit demjenigen der Gesellschaft im Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann ferner Immobiliar- und Finanzierungsgeschäfte ausführen.
Bekanntmachungen Hauptsitz:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Columberg, Dr. Dumeni, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonaglia, Benedetto, von Lugano, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lodigiani, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storni, Remo, von San Vittore, in San Vittore, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biaggio, Guido, von Giubiasco, in Giubiasco, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prêtre, François, von Boncourt, in Mesocco, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Caffi, Severino, italienischer Staatsangehöriger, in Osogna, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor;
Umberg, Roberto, von Uster und Schwyz, in Bellinzona, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor.
Numero di pubblicazione: 1156636, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LGV Bauunternehmung AG, in Zürich, Ausführung von Bauarbeiten jeder Art, Hochbau, Tiefbau- und Ingenieurarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 33, Publ. 791456).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Dr. Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Bellinzona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Caffi, Severino, italienischer Staatsangehöriger, in Osogna, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor;
Umberg, Roberto, von Uster und Schwyz, in Bellinzona, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor.