Shemsedin Bytyçi
residente a Wohlen, da Kosovo Mandati attuali: Pegasus Projects GmbH, AS Planungs AG in Liquidation Persone correlate: Albert Renato Koller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Shemsedin Bytyçi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Shemsedin Bytyçi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Shemsedin Bytyçi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Shemsedin Bytyçi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Shemsedin Bytyçi
Persone con il nome Shemsedin Bytyçi lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Shemsedin Bytyçi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Shemsedin Bytyçi
Numero di pubblicazione: HR02-1006014229, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pegasus Projects GmbH, in Grosswangen, CHE-183.499.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300958).
Statutenänderung:
26.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Baudienstleitungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Berikon, in Grosswangen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bytyçi, Shemsedin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004873738, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AS Planungs AG, in Schöftland, CHE-106.042.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3463149).
Statutenänderung:
07.04.2020.
Sitz neu:
Villmergen.
Domizil neu:
Mühlenstrasse 17, 5612 Villmergen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koka, Asker, von Otelfingen, in Veltheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheuzger, Thomas, von Staffelbach, in Staffelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyçi, Shemsedin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004715929, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BÜKO GmbH, in Reinach (AG), CHE-330.457.831, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632755).
Statutenänderung:
06.09.2019.
Firma neu:
SB Bau GmbH.
Zweck neu:
Erbringen von Arbeiten im Bauwesen, insbesondere Hoch- und Tiefbau sowie Handel mit Waren im Baubereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bytyçi, Shemsedin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonarrigo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koka, Asker, von Otelfingen, in Schöftland, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].