Claude Burger
residente a Mayen, da Germania Mandati attuali: Burger & Simon Montagebau GmbH Persone correlate: Max Rupp, Ralf Simon Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Burger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Burger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Burger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Burger"
|
|
Claude Burger
residente a Rüschlikon, da Menziken Mandati attuali: Luegeten AG Persone correlate: Christoph Robert Amstad, Remo Fehlmann, Andreas Marcel Bächtold e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Burger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Burger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Burger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Burger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Burger
Persone con il nome Claude Burger lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Altra attività edilizia
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Claude Burger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Burger
Numero di pubblicazione: HR02-1005833989, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Luegeten AG, in Menzingen, CHE-332.543.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Roger, von Aadorf, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtold, Andreas, von Neuheim, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Claude, von Menziken, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3549229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Dolder Hotel AG, in Zürich, CHE-109.718.765, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Schuller, Eliane, von Siblingen, in Bauma, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgart, Toni, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Claude Caspar, von Burg AG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matschke, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5757032, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Burger & Simon Montagebau GmbH, in Andwil SG, CH-320.4.061.726-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2007, S. 10, Publ. 4069022).
Statutenänderung:
12.07.2010.
Zweck neu:
Übernahme, Ausführung und Vermittlung von In- und Auslandmontagen. Es sind dies vor allem Stahlbaumontagen, Fassaden-Verkleidungen jeder Art, Montagen von Metalldächern, Toren und Fenstern sowie die Konstruktion von Bauten aus Fertig-Elementen. Die Gesellschaft ist berechtigt sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen oder solche zu gründen, zu erwerben, zu pachten, zu finanzieren oder mit solchen zu fusionieren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Briefpost oder per e-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Claude, deutscher Staatsangehöriger, in Mayen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].