Marc-Antoine Hervé Burgener
residente a Rivaz, da Visp Mandati attuali: Lynell Switzerland SA, Pharmacie du Mont SA e di più Persone correlate: Manon von Graffenried, Pauline Burgener, Patrick Burgener e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc-Antoine Hervé Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc-Antoine Hervé Burgener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc-Antoine Hervé Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc-Antoine Hervé Burgener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc-Antoine Hervé Burgener
Persone con il nome Marc-Antoine Hervé Burgener lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Pharmacie
Compravendita di immobili propri
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Altre servici in educazione
Fabbricazione di abbigliamento
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Pharmacie
Compravendita di immobili propri
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Altre servici in educazione
Fabbricazione di abbigliamento
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Marc-Antoine Hervé Burgener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc-Antoine Hervé Burgener
Numero di pubblicazione: HR02-1005770999, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
WABS Entertainment Sàrl, à Crans-Montana, CHE-234.207.735, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2022, Publ. 1005637955).
Inscription ou modification de personne(s):
Burgener, Marc-Antoine, de Visp, à Rivaz, gérant, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005655659, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
WABS Sàrl, à Crans-Montana, CHE-309.552.098, société à responsabilité limitée (No. FOSC 30 du 13.02.2020, Publ. 1004829951).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Burgener, Patrick, de Visp, à Morrens (VD), associé, sans droit de signature, pour 66 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
BRGNR Holding SA (CHE-294.781.831), à Lausanne, associée, pour 133 parts sociales de CHF 100.00;
Burgener, Marc-Antoine Hervé, de Visp, à Lausanne, président des gérants, avec signature individuelle [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 67 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004829951, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 455 du 03.02.2020, publiée dans la FOSC no 25 du 06.02.2020 . WABS Sàrl, à Crans-Montana, CHE-309.552.098, société à responsabilité limitée (No. FOSC 25 du 06.02.2020, Publ. 1004824434).
Inscription ou modification de personne(s):
Burgener, Marc-Antoine Hervé, de Visp, à Lausanne, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 67 parts sociales de CHF 100.00 [non: associé et président des gérants, avec signature collective à deux];
Claret, Etienne, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 67 parts sociales de CHF 100.00 [non: associé et gérant, avec signature collective à deux].