Paul Burgdorfer
residente a Cressier, da Vinelz Mandati attuali: Menuiserie Burgdorfer Paul Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Burgdorfer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Burgdorfer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Burgdorfer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Burgdorfer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Burgdorfer
Persone con il nome Paul Burgdorfer lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Paul Burgdorfer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Burgdorfer
Numero di pubblicazione: 6249308, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Vinelz und Umgebung, in Vinelz, CH-073.5.001.404-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 4, Publ. 3941834).
Statutenänderung:
22.02.2011.
Firma neu:
LANDI Vinelz, Genossenschaft.
Domizil neu:
c/o Niklaus Schumacher, Käsereiweg 1, 3234 Vinelz.
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gestrichen, da in falscher Rubrik eingetragen].
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Mitglieder durch das Mittel der genossenschaftlichen Selbsthilfe insbesondere durch genossenschaftlichen Bezug der für den Landwirtschaftsbetrieb notwendigen Bedarfsmittel;
genossenschaftliche Verwertung landwirtschaftlicher Produkte;
Förderung der beruflichen Kenntnisse und des genossenschaftlichen Geistes durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen. Ferner kann die Genossenschaft Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Unbeschränkte und solidarische Haftbarkeit der Mitglieder.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Gemäss Erklärung vom 22.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Neue] Weitere Adresse: c/o Kurt Benninger, Eichenweg 32, 1793 Jeuss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgdorfer, Paul, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Niklaus, von Treiten, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Benninger, Kurt, von Jeuss, in Jeuss, Mitglied und Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fankhauser, Samuel, von Trub, in Vinelz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Hämmerli, Martin, von Brüttelen, in Vinelz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Meuter, Werner, von Vinelz, in Vinelz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft für kollektive Getreideabgabe Ins, in I n s, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.1989, S. 255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni-Anker, Heinz, von Ins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Dietrich-Schwager, Fritz, von Gampelen, in Gampelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm-Tschannen, Gerhard, von Lüscherz, in Lüscherz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gutmann-Tribolet, Otto, von Vinelz, in Vinelz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren-Hanselmann, Walter, von Mühleberg, in Müntschemier, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niklaus-Spörri, Martin, von Müntschemier, in Brüttelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst-Schär, Kurt, von Finsterhennen, in Finsterhennen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer-Tschanz, Hans, von Gals, in Gals, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher-Hämmerli, Rudolf, von Treiten, in Treiten, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab-Schwab, Hans, von Siselen, in Siselen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Franz, von Ins, in Ins, Geschäftsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgdorfer, Paul, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutmann-Tschyrki, Erwin, von Vinelz, in Gampelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hämmerli-Bangerter, Jürg, von Brüttelen, in Brüttelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Daniel, von Ins, in Ins, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löffel-Eicher, Markus, von Müntschemier, in Müntschemier, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer-Schneeberger, Ruedi, von Siselen, in Siselen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst-Guggisberg, Peter, von Finsterhennen, in Finsterhennen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer-Probst, Martin, von Gals, in Gals, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher-Röthlisberger, Kurt, von Treiten, in Treiten, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villars-Schmocker, Peter, von Vauffelin, in Mörigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balsiger-Schaller, Adrian, von Bern, in Kallnach, Geschäftsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.