Theodor Büttiker
residente a Oberbuchsiten, da Oberbuchsiten Mandati attuali: Theodor Büttiker AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Theodor Büttiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Theodor Büttiker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Theodor Büttiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Theodor Büttiker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Theodor Büttiker
Persone con il nome Theodor Büttiker lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Theodor Büttiker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Theodor Büttiker
Numero di pubblicazione: 4409185, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Christis WAN solutions GmbH, in Rothrist, CHE-113.324.487, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, Publ. 5469784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttiker, Theodor, von Oberbuchsiten, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
3Vito GmbH (CHE-332.635.196), in Oensingen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Heutschi, Fredy, von Balsthal, in Oensingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Martin, von Aedermannsdorf, in Oberbuchsiten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5502320, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bluebird GmbH, in Rothrist, CH-400.4.018.560-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 2, Publ. 2598058).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttiker, Theodor, von Oberbuchsiten, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 5469784, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Christis WAN solutions GmbH, in Rothrist, CH-400.4.028.227-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2006, S. 1, Publ. 3692438).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Streich, Silvia Regina, von Zofingen, in Brittnau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttiker, Theodor, von Oberbuchsiten, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00].