Jakob Bühler
residente a Einigen, da Erlenbach im Simmental Mandati attuali: CTE-Computertechnik Einigen, Jakob Bühler Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Bühler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Bühler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Bühler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Bühler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Bühler
Persone con il nome Jakob Bühler lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome Jakob Bühler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Bühler
Numero di pubblicazione: HR02-1004733550, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Seniorenwohnungen Reichenbach, in Reichenbach im Kandertal, CHE-114.288.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz, Stefan, von Adelboden, in Spiez, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bühler, Jakob, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf-Studer, Monika, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Nufer, Margrit, von Ringgenberg (BE), in Reichenbach im Kandertal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2306781, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Seniorenwohnungen Reichenbach, in Reichenbach im Kandertal, CHE-114.288.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100417).
Statutenänderung:
04.06.2013.
Domizil neu:
c/o Spitex Verein Reichenbach, Bälliz 19, 3713 Reichenbach im Kandertal.
Postadresse neu:
[Postadresse gelöscht]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Andreas, von Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Gottfried, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf Schluchter, Anna Marie, von Reichenbach im Kandertal und Attinghausen, in Hünibach (Thun), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kempf Schluchter, Annemarie, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bühler, Jakob, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mürner, Fritz Jakob, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6607316, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milchgenossenschaft Wildberg-Ehrikon, in Wildberg, CH-020.5.901.200-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 32, Publ. 5460176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Jakob, von Wildberg, in Wildberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeppli, Lukas, von Wildberg, in Wildberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Walter, von Wildberg, in Wildberg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Urs, von Konolfingen, in Turbenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Jakob, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Markus, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.