Denise Büchler
residente a Bubikon, da Neckertal Mandati attuali: Max Havelaar-Stiftung (Schweiz), Bain-bleu S.A. Persone correlate: Rudolf Bernhard Lüthi, Melanie Iris Dürr-Koller, Fabian Waldmeier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Büchler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Büchler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Büchler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Büchler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denise Büchler
Persone con il nome Denise Büchler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Denise Büchler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denise Büchler
Numero di pubblicazione: HR02-1005525669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Havelaar-Stiftung (Schweiz), in Zürich, CHE-107.627.850, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösner, Anja, von Hettlingen, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Marion, von Dielsdorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büchler, Denise, von Neckertal, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2163339, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bain-bleu S.A., bisher in Schafisheim, CHE-307.265.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7147772).
Gründungsstatuten:
08.04.2013.
Statutenänderung:
04.05.2015.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Neu Schauenburg 7, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Projektentwicklungen, Beratungen sowie den Betrieb und das Management von Bad- und Spa-Anlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann zudem Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die oder welche direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Roger, von Gommiswald, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Büchler, Denise, von Neckertal, in Bubikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Laurence, von Wil SG, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zazzi, Thomas, von Paspels, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Treuhand AG (CHE-107.909.863), in Zürich, Revisionsstelle.