Felix Brunschweiler
residente a Weinfelden, da Erlen e Weinfelden Mandati attuali: Brunschweiler Immobilien Treuhand AG, Genossenschaft Wohnungsbau Weinfelden Persone correlate: Daniel Brüllmann, Gabriela Maria Rihs, Eric Fleischmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Brunschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Brunschweiler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Brunschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Brunschweiler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Felix Brunschweiler
Persone con il nome Felix Brunschweiler lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Felix Brunschweiler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Felix Brunschweiler
Numero di pubblicazione: HR02-1005864738, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Brunschweiler Immobilien Treuhand AG, in Weinfelden, CHE-108.660.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönherr, Isabella Beatrix, von Oberdorf (BL), in Illhart (Wigoltingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüllmann, Daniel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunschweiler, Felix, von Erlen und Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Erlen und Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rihs, Gabriela Maria, von Safnern, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3664671, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Brunschweiler Immobilien Treuhand GmbH, in Weinfelden, CHE-108.660.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wälle, Ruth, von Roggwil (TG), in Klarsreuti (Birwinken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüllmann, Daniel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brunschweiler, Felix, von Erlen, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schönherr, Isabella, von Oberdorf (BL), in Illhart (Wigoltingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Gemeindezentrum Weinfelden, in W e i n f e l d e n , Ohne Gewinnstreben in Weinfelden ein Gemeindezentrum bestehend aus Saal mit Restaurant, Mehrzweckhalle, Laden- und andern Geschäftslokalen zu erbauen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.1998, S. 5837).
Firma neu:
Genossenschaft Gemeindezentrum Weinfelden in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.10.2000 aufgelöst.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunschweiler, Felix, von Erlen, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, Peter, von Oberburg und Bern, in Weinfelden, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meile, Dieter, von Mosnang, in Weinfelden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schifferle, Annelise, von Basel, in Weinfelden, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zindel, Peter, von Maienfeld, in Weinfelden, Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Annaheim, Claudio, von Lostorf, in Weinfelden, Quästor, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steffen & Rausch Unternehmensberatung, in Weinfelden, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.