Jolanda Brunner
residente a Wäldi, da Hochdorf Mandati attuali: Fehr Velos GmbH Persone correlate: Andreas Fehr Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jolanda Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jolanda Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jolanda Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jolanda Brunner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jolanda Brunner
Persone con il nome Jolanda Brunner lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Jolanda Brunner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jolanda Brunner
Numero di pubblicazione: HR02-1005417773, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Solunatex GmbH, in Ebikon, CHE-105.031.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276342).
Firma neu:
Solunatex GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Jolanda Brunner, Hofmattstrasse 7, 6030 Ebikon Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 23.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jolanda, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schaffner, Kathy, von Böztal, in Turgi, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Effingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005323242, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fehr Velos GmbH, in Erlen, CHE-110.077.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S.19, Publ. 5037542).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jolanda, von Hochdorf, in Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Fabian, von Bischofszell, in Hefenhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4069073, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Spiez, in Spiez, CHE-102.223.830, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Erlach, Daniel Georg Ulrich genannt Georg, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Franz, von Simplon, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüssy, Annelies, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moilliet, Alain, von Bern, in Einigen (Spiez), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf und Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner-Zwiebel, Eva Jolanda Catharina, von Iseltwald, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traffelet, Hans, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Erlach, Isabelle Kathrin Marie, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.