Fritz Brunner
residente a Zürich, da Kaltbrunn Mandati attuali: Gemeinnützige Baugenossenschaft Hirslanden Persone correlate: Marco Paniz, Fabian Imwinkelried, Philipp Andreas Merkt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Brunner"
|
|
Fritz Brunner
residente a Basel, da Zürich Mandati attuali: Elektro-Kessler AG, Zweigniederlassung Breitenbach Persone correlate: Erich Thummel, Willi Sonderegger, Gerold Kessler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Brunner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fritz Brunner
Persone con il nome Fritz Brunner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Privato con il nome Fritz Brunner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Brunner
Numero di pubblicazione: HR02-1004981345, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
AGI Büren NW GmbH, in Oberdorf (NW), CHE-112.045.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663584).
Firma neu:
AGI Büren NW GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Fritz, von Lauterbrunnen, in Thun, Gesellschafter, Direktor, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004663584, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
AGI Büren NW GmbH, in Oberdorf (NW), CHE-112.045.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, S.0, Publ. 2254075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naumann, Jürgen Karl-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Leutkirch im Allgäu (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 186 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brunner, Fritz, von Lauterbrunnen, in Thun, Gesellschafter, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3535729, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
FB Mutual GmbH, in Basel, CHE-109.684.907, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, Publ. 5716966).
Firma neu:
FB Mutual GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Fritz, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Maria-Theresa, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].