Marco Brot
residente a Maienfeld, da Cazis Mandati attuali: Marco Brot GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Brot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Brot"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Brot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Brot"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Brot
Persone con il nome Marco Brot lavorano in questi rami economici
Esercizio delle alloggi per vacanze
Esercizio delle alloggi per vacanze
Privato con il nome Marco Brot
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Brot
Numero di pubblicazione: HR02-1005019367, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Marco Brot GmbH, in Davos, CHE-390.880.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, S.0, Publ. 2652381).
Statutenänderung:
03.11.2020.
Sitz neu:
Maienfeld.
Domizil neu:
Im Kessler 5, 7304 Maienfeld.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Marco, von Cazis, in Maienfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wiesen].
Numero di pubblicazione: 2661289, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bernhard Holzbau AG, in Davos, CHE-110.213.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 10, Publ. 5511314).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 6, 7494 Davos Wiesen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Marco, von Cazis, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Hans, von Davos, in Davos Wiesen (Davos), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wiesen GR, in Wiesen GR];
Bernhard, Yvonne, von Davos, in Davos Wiesen (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiesen GR, in Wiesen GR];
Bernhard, Janine, von Davos, in Davos Wiesen (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Martin, von Davos, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guyan Treuhand + Revision AG (CHE-114.873.207), in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle [bisher: Guyan Treuhand + Revision AG (CH-350.3.010.596-9), in Davos Platz (Davos)].
Numero di pubblicazione: 2652381, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Marco Brot GmbH, in Davos, CHE-390.880.127, Oberer Schluochtweg 8, 7494 Davos Wiesen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2016.
Zweck:
Der Betrieb einer SAC Hütte sowie einer Bau- und Möbelschreinerei, die Projektierung und Ausführung von Schreinerei- und Zimmereiarbeiten aller Art sowie der Handel mit branchenüblichen Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brot, Marco, von Cazis, in Wiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.