Dr. Lukas Bopp
residente a Binningen, da Lupfig Mandati attuali: UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG in Liquidation Persone correlate: Dan Jiri Dvorak, Marc Kägi, Thomas Abt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Lukas Bopp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Lukas Bopp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Lukas Bopp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Lukas Bopp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Bopp
Persone con il nome Lukas Bopp lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Lukas Bopp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Bopp
Numero di pubblicazione: HR02-1005870663, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
iQ International AG, in Zug, CHE-428.851.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746099).
Firma neu:
iQ International AG in Liquidation. Mit Entscheid vom 23.10.2023, 08.00 Uhr, hat der Einzelrichter am Kantonsgericht über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bopp, Dr. Lukas, von Lupfig, in Binningen, Sachwalter-Stellvertreter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staehelin, Dr. Daniel, von Basel, in Basel, Sachwalter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005834099, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG, in Basel, CHE-440.083.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005598331).
Firma neu:
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dvorak, Dan, von Weiningen (ZH), in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kägi, Marc, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bopp, Dr. Lukas, von Lupfig, in Binningen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005634865, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Simatex AG, in Wängi, CHE-106.409.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005595011).
Firma neu:
Simatex AG in Liquidation. Mit Verfügung des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 14.12.2022 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen und der Konkurs mit Wirkung ab dem 14.12.2022, 11.00 Uhr, neu eröffnet. Demnach ist die Gesellschaft aufgelöst. [bisher: Mit Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 17.10.2022 ist der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt worden. Der Eintrag betreffend Konkurs wird gestrichen und die Gesellschaft besteht gemäss dem bisherigen Eintrag weiter.]. [gestrichen: Mit Entscheid des Bezirksgerichts Münchwilen vom 01.06.2022 wird der Gesellschaft mit Wirkung ab 01.06.2022 die Verlängerung der provisorischen Nachlassstundung bis 30.09.2022 bewilligt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bopp, Dr. Lukas, von Lupfig, in Binningen, provisorischer Sachwalter.