Andreas Bopp
residente a Wettingen, da Wettingen Mandati attuali: Schneider Automaten AG Persone correlate: Christian Bopp Jäk Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Bopp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Bopp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Bopp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Bopp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Bopp
Persone con il nome Andreas Bopp lavorano in questi rami economici
Lottomatica, scommesse e gioco d’azzardo
Lottomatica, scommesse e gioco d’azzardo
Privato con il nome Andreas Bopp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Bopp
Numero di pubblicazione: HR02-1005545480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Triebwerk Gastro AG, in Kilchberg (ZH), CHE-109.268.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127979).
Firma neu:
Triebwerk Gastro AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp, Andreas Douglas, von Hallau, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005058059, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pauli AG, in Wettingen, CHE-107.144.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pauli, Roger, von Wahlern, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bopp, Andreas, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005021456, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schneider Automaten AG, in Döttingen, CHE-106.819.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S.3, Publ. 5237856).
Statutenänderung:
04.11.2020.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Zederstrasse 11, 5430 Wettingen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage / Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage / Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Kollektivgesellschaft "Schneider + Wenger, Unterhaltungsbetriebe", in Döttingen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000, mit Aktiven von CHF 629'689.20 und Passiven von CHF 271'263.28, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 158'425.92 als Forderung gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jürg, von Rubigen, in Döttingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider-Wenger, Cornelia, von Rubigen und Röthenbach im Emmental, in Döttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp Jäk, Christian, von Wettingen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bopp, Andreas, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meng und Partner AG Baden (CHE-106.768.152), in Baden, Revisionsstelle.