Kilian Boog
residente a Neuenkirch, da Eschenbach (LU) Mandati attuali: Baugenossenschaft Sonnenhof Neuenkirch, boog innovation gmbh Persone correlate: Yvonne Schmid-Koller, Ruedi Aeschlimann, Matthias Schüpbach e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kilian Boog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kilian Boog"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kilian Boog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kilian Boog"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kilian Boog
Persone con il nome Kilian Boog lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Kilian Boog
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kilian Boog
Numero di pubblicazione: HR02-1006112802, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Buuregarte Boog AG, in Hünenberg, CHE-238.928.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Kilian Wendelin, von Knutwil, in Oberrüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Jonas Viktor, von Knutwil, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Boog, Bernadette Maria, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Boog, Edgar Wendelin, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Boog, Janine Manuela, von Sins, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005954928, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KJBO GmbH, bisher in Udligenswil, CHE-374.354.969, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368725).
Statutenänderung:
29.12.2023.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Drälikon 14, 6331 Hünenberg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Kilian Wendelin, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Jonas Viktor, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug];
Boog, Bernadette Maria, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Boog-Isenegger, Bernadette Maria];
Boog, Janine Manuela, von Sins, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005710707, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kilian Gemüse GmbH, in Udligenswil, CHE-145.682.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog-Isenegger, Bernadette, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boog, Edgar, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boog, Jonas, von Knutwil, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Kilian, von Knutwil, in Udligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].