Informazioni su Bernadette Maria Boog
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Bernadette Maria Boog
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006112802, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Buuregarte Boog AG, in Hünenberg, CHE-238.928.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Kilian Wendelin, von Knutwil, in Oberrüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Jonas Viktor, von Knutwil, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Boog, Bernadette Maria, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Boog, Edgar Wendelin, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Boog, Janine Manuela, von Sins, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005954928, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KJBO GmbH, bisher in Udligenswil, CHE-374.354.969, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368725).
Statutenänderung:
29.12.2023.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Drälikon 14, 6331 Hünenberg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Kilian Wendelin, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Jonas Viktor, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug];
Boog, Bernadette Maria, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Boog-Isenegger, Bernadette Maria];
Boog, Janine Manuela, von Sins, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005710707, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kilian Gemüse GmbH, in Udligenswil, CHE-145.682.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog-Isenegger, Bernadette, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boog, Edgar, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boog, Jonas, von Knutwil, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Kilian, von Knutwil, in Udligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].