François-André Berner
residente a Le Locle, da Unterkulm Mandati attuali: TSG Treuhand und Software für das Gastgewerbe AG, F & B La Tène Sàrl e di più Persone correlate: Caroline Marguerite Hug, Karin Jost, Bernard-Marc Hug e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François-André Berner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François-André Berner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François-André Berner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François-André Berner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome François-André Berner
Persone con il nome François-André Berner lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi fiduciari
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome François-André Berner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: François-André Berner
Numero di pubblicazione: 3730945, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
TSG Treuhand und Software für das Gastgewerbe AG, in Basel, CHE-107.385.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2532257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, François-André, von Unterkulm, in Le Locle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5937794, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Gastro Golf Les Bois Sàrl, à Les Bois, CH-670.4.003.626-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 96 du 21.05.2007, p. 7, Publ. 3938656).
Modification des statuts:
02.12.2010.
Nouvelle raison sociale:
F & B Le Golf Les Bois Sàrl.
Nouvelles communications:
Communications aux associés : par tout moyen de transmission écrit (lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique, etc.). Selon déclaration du 02.12.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
S.I. Les Mûrs SA, à Les Bois, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Berner, François-André, de Unterkulm, à Le Locle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment:avec une part sociale de CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: 2733110, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Gastro Golf Les Bois Sàrl, à Les Bois, CH-670.4.003.626-9, Les Mûrs, 2336 Les Bois, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.02.2005.
But:
Exploitation d'un restaurant.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Berner, François-André, de Unterkulm, à Le Locle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 15'000.--;
S.I. Les Mûrs SA, à Les Bois, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--;
Cuenat-Fougere, Dominique, de Coeuve, à Les Bois, avec procuration collective à deux.