Latif Berisha
residente a Einsiedeln, da Einsiedeln Mandati attuali: Visi Immo AG, Soni Gartenbau GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Latif Berisha", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Latif Berisha"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Latif Berisha", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Latif Berisha"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Latif Berisha
Persone con il nome Latif Berisha lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Progettazione giardini e paesaggistica
Compravendita di immobili propri
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Latif Berisha
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Latif Berisha
Numero di pubblicazione: HR01-1004768003, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Visi Immo AG, in Einsiedeln, CHE-484.573.120, Benzigerstrasse 11, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Erwerb, Erstellung, Halten und Verwalten sowie Veräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Berisha, Latif, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004684924, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Soni Gartenbau GmbH, bisher in Baar, CHE-154.809.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490588).
Statutenänderung:
13.07.2019.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Benzigerstrasse 11, 8840 Einsiedeln.
Zweck neu:
Betrieb einer Gartenbauunternehmung, Pflege und Unterhalt von Gartenanlagen, Umgebungsarbeiten, Asphaltierungen und Strassenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Felix, von Altbüron, in Oberägeri, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berisha, Latif, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4204161, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Soni Gartenbau GmbH, in Baar, CHE-154.809.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Felix, von Altbüron, in Oberägeri, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Berisha, Latif, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.