Daniel Bazzell
residente a Lachen, da Scuol Mandati attuali: Mooswies GmbH, Danco SA, Niederurnen e di più Persone correlate: Pascal Bazzell, Pascal Bazzell, Pascal Bazzell e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Bazzell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Bazzell"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Bazzell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Bazzell"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Bazzell
Persone con il nome Daniel Bazzell lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Daniel Bazzell
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Bazzell
Numero di pubblicazione: HR02-1005923114, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mooswies GmbH, in Schübelbach, CHE-115.941.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S.13, Publ. 5797842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diserens, Lucie, von Reichenburg und Savigny, in Lachen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immo Investment GmbH (CHE-100.950.801), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005899837, Ufficio del registro di commercio Glarona
Danco SA, Niederurnen, in Glarus Nord, CHE-100.807.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen SZ (Lachen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bazzell, Daniel Claude, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005895396, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Immo Investment GmbH, bisher in Glarus, CHE-100.950.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820326).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent, in Schübelbach];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent];
Schmidt-Bazzell, Fabienne, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Bürki-Bazzell, Fabienne, von Zürich, Sent und Unterlangenegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].