Konrad Bächler
residente a Unterägeri, da Mörschwil Mandati attuali: Kopanyo AG Persone correlate: Carolyn Susan Bächler-Schenk Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Konrad Bächler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Konrad Bächler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Konrad Bächler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Konrad Bächler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Konrad Bächler
Persone con il nome Konrad Bächler lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Konrad Bächler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Konrad Bächler
Numero di pubblicazione: 4223335, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kopanyo AG, in Baar, CHE-345.114.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552883).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
c/o Carolyn Bächler-Schenk, Schönwart 19, 6314 Unterägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler-Schenk, Carolyn Susan, von Mörschwil, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: 2596065, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tensid AG, in Baar, CHE-105.635.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 19, Publ. 5909398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler-Schenk, Carolyn, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trabelsi, Sascha, von Dietikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weick, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2552883, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kopanyo AG (Kopanyo Ltd) (Kopanyo SA) , in Baar, CHE-345.114.110, c/o Carolyn Bächler-Schenk, Bahnhofstrasse 14, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2015.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken oder Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland und von Finanzanlagen aller Art, sowie Herstellung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von geistigem Eigentum;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstück GS Nrn. 90366, 90374, 90375 und 90376, Grundbuch Baar, und die übertragbaren Benützungsrechte an drei Autoabstellplätzen zu Lasten GS Nr. 4172, Grundbuch Baar (D.2011/000224 vo 01. April 2011, Autoabstellplätze Nrn. 1-3), zum Preis von höchstens CHF 1'420'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bächler-Schenk, Carolyn Susan, von Mörschwil, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.